ymddiriedolwyr CATISFIELD MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 301774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Morrish | Cadeirydd | 20 March 2014 |
|
|
||||
Alan Baxter | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|||||
Patrick King | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Peter Davies | Ymddiriedolwr | 15 April 2023 |
|
|
||||
Dr Sue Baddeley | Ymddiriedolwr | 23 March 2019 |
|
|
||||
Simon Tier | Ymddiriedolwr | 19 August 2016 |
|
|
||||
JON EDWARD HAYLOCK | Ymddiriedolwr | 20 March 2015 |
|
|
||||
Glenn Duggan | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
ROGER GROVE | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|
||||
DOUG PHARAOH | Ymddiriedolwr | 24 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.