ymddiriedolwyr CHANDLER'S FORD COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 301776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Stretch | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Christine Davies | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Alan Parsons | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Irene Parsons | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
diana Mills | Ymddiriedolwr | 31 March 2017 |
|
|
||||
Lesley James | Ymddiriedolwr | 10 March 2017 |
|
|
||||
ROGER HESTER | Ymddiriedolwr | 26 May 2011 |
|
|
||||
MARGARET PRYER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.