Ymddiriedolwyr EVERSLEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Wendy Joy Lewis-Nelson Ymddiriedolwr 07 October 2024
EVERSLEY VILLAGE HALL (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Michael William Baldwin Ymddiriedolwr 07 October 2024
EVERSLEY VILLAGE HALL (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Aneta Anna Bell Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
Sandra Miller Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Jane Batup Ymddiriedolwr 06 October 2024
EVERSLEY VILLAGE HALL (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
David Hughes Ymddiriedolwr 18 April 2024
EVERSLEY VILLAGE HALL (CIO)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Andrew Miller Ymddiriedolwr 18 February 2023
Dim ar gofnod
Edward Dixon Ymddiriedolwr 22 January 2023
Dim ar gofnod