VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management of Village Hall
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
Llywodraethu
- 24 Medi 1962: Cofrestrwyd
- HAMBLEDON VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET DIANE HARRISON | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Dunkley | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Harrison | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Rowenna Gordon | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Dr Eileen Haywood Richardson | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
MYRNA MARY COATES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH MARION HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE FOSTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE DAVINA WILKINS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.90k | £22.83k | £34.00k | £35.61k | £23.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.97k | £13.07k | £13.24k | £38.82k | £43.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.33k | £19.04k | £14.84k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18TH APRIL 1946 AS VARIED BY SCHEME DATED 7TH DECEMBER 1961
Gwrthrychau elusennol
1. A VILLAGE HALL FOR THE PURPOSES OF PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION AND SOCIAL MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF READING AND RECREATION ROOMS LIBRARY LECTURE CLASSES RECREATIONS AND ENTERTAINMENTS OR OTHERWISE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF HAMBLEDON WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS. 2. A YOUTH CLUB TO HELP AND EDUCATE GIRLS AND BOYS RESIDENT IN HAMBLEDON AND ITS IMMEDIATE VICINITY THROUGH THEIR LEISURE-TIME ACTIVITIES SO TO DEVELOP THEIR PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED.
Maes buddion
HAMBLEDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Village Hall
West Street
Hambledon
WATERLOOVILLE
Hampshire
PO7 4RW
- Ffôn:
- 02392632812
- Gwefan:
-
hambledonhantsvillagehall.weebly.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window