ymddiriedolwyr ITCHEN ABBAS AND AVINGTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301857
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Isabel Squire | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Jake Ridley | Ymddiriedolwr | 16 October 2020 |
|
|||||
Corinne Kozok | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||
Richard Patrick | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
||||
Dr Peter Kenneth Gordon | Ymddiriedolwr | 13 June 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER LANGFORD | Ymddiriedolwr | 31 January 2016 |
|
|||||
VERNON TOTTLE | Ymddiriedolwr | 07 January 2014 |
|
|||||
BARRY DAWSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.