Hanes ariannol THE KEMPSHOTT VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.38k £73.46k £36.60k £77.38k £61.62k
Cyfanswm gwariant £35.83k £66.23k £45.77k £56.45k £53.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.96k £48.02k £8.23k £2.00k N/A