Hanes ariannol KING'S SOMBORNE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301866
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.41k | £52.49k | £34.13k | £46.31k | £43.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.54k | £28.89k | £33.48k | £26.70k | £81.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £18.79k | £0 | £0 | £1.50k | £2.86k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.