Hanes ariannol NEW MILTON AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 301897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £117.98k £59.20k £74.44k £101.62k £116.96k
Cyfanswm gwariant £90.73k £120.20k £64.42k £90.38k £86.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £30.28k N/A N/A