PAMBER HEATH WAR MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 301914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To administer the village hall for the benefit of the inhabitants of the parish of Pamber.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £33,424
Cyfanswm gwariant: £76,263

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Anifeiliaid
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Mawrth 1968: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • MANAGEMENT COMMITTEE FOR VILLAGE HALL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jane Escott-New Cadeirydd 30 May 2023
Dim ar gofnod
Scott Nash Ymddiriedolwr 28 June 2022
Dim ar gofnod
Susie Pickett Ymddiriedolwr 31 May 2022
Dim ar gofnod
CHRISTINE MCGARVIE Ymddiriedolwr 30 June 2020
IMPSTONE PRE-SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE HURST SCHOOL PTA
Derbyniwyd: Ar amser
Donna Bluck Ymddiriedolwr 14 May 2019
Dim ar gofnod
Lynda Parker-Schwarz Ymddiriedolwr 16 May 2017
Dim ar gofnod
Jenny Marshall Ymddiriedolwr 16 May 2017
Dim ar gofnod
Amanda Davies Ymddiriedolwr 16 May 2017
IMPSTONE PRE-SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
Pauline Day Ymddiriedolwr 15 May 2014
Dim ar gofnod
HILARY WILLIAMS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.47k £39.16k £28.58k £38.62k £33.42k
Cyfanswm gwariant £16.28k £13.54k £15.57k £41.65k £76.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.71k £8.00k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 23 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 20 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 20 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 01 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 01 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 01 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 17 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
19A Bell House Church Road
Pamber Heath
TADLEY
HANTS
RG26 3DZ
Ffôn:
01189700422
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael