Ymddiriedolwyr ROCKBOURNE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301931

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES WESTWOOD-BEERE | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Diana Jane Gore Brown | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Bernice Julia Churchill | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
Lucy Victoria Matthews | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
KATHERINE ANNE EDINGTON BENTALL | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
|
||||
EDWARD DACRES OLIVIER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ADELE VIRGINIA HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOY WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.