Hanes ariannol SHERBORNE ST JOHN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.11k | £30.94k | £21.10k | £30.04k | £26.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.01k | £27.92k | £13.84k | £29.35k | £36.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £180 | £180 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.33k | £17.37k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.