Hanes ariannol SHANKLIN VOLUNTARY YOUTH AND COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 302012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.29k £5.20k £36.12k £28.97k £17.53k
Cyfanswm gwariant £16.07k £13.50k £28.08k £23.14k £22.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A