Hanes ariannol HUTTON (ALL SAINTS) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 302029
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £36.24k £28.40k £28.58k £26.19k £39.99k
Cyfanswm gwariant £44.48k £16.68k £20.76k £29.43k £49.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £2.10k N/A N/A