Hanes ariannol 1ST SHENFIELD SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 302030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.92k £25.22k £23.79k £21.45k £26.97k
Cyfanswm gwariant £21.32k £14.42k £28.24k £27.73k £25.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.19k N/A N/A N/A