CHELMSFORD DISTRICT SCOUT COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scouting exists to actively engage and support young people in their personal development, empowering them to make a positive contribution in society. The District exists to develop Scouting and support groups/units to further that development to provide Scouting to those young people that want to join.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
600 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 08 Mai 1964: Cofrestrwyd
- CHELMSFORD AND DISTRICT (BOY SCOUTS LOCAL ASSOCIATION) (Enw blaenorol)
- CHELMSFORD AND DISTRICT SCOUT COUNCIL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMY LOUISE ENGLAND | Ymddiriedolwr | 15 September 2024 |
|
|
||||
DAVID CLARKE | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Andrew Neil Missen | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Malcolm Taylor | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Leanne Teri Oscroft | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Suzanne Ball | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|
||||
DANYEL ROBERT HORNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR RICK BALDING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.64k | £10.52k | £41.34k | £78.98k | £97.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £109.25k | £22.44k | £51.78k | £74.51k | £89.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 4TH JANUARY 1912 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 28TH MARCH 1949, 18TH FEBRUARY 1959, 5TH MAY 1967 AND 19TH JULY 1991
Gwrthrychau elusennol
CHELMSFORD AND DISTRICT SCOUT COUNCIL
Maes buddion
CHELMSFORD AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 SHIMBROOKS
GREAT LEIGHS
CHELMSFORD
ESSEX
CM3 1SG
- Ffôn:
- 01245360112
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window