ymddiriedolwyr 4TH ROCHFORD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy James Neobard | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
William John NEOBARD | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Terri WEST | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Thomas Bradbury | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Jason Knight | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
Glyn Smale | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Christopher John William Davis | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Steven Martin | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Pamela Bean | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|||||
Susan Humphries | Ymddiriedolwr | 20 April 2010 |
|
|
||||
Tony Humphries | Ymddiriedolwr | 20 April 2010 |
|
|
||||
MR J HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM STAPLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.