Hanes ariannol 7TH BRISTOL (CHRISTCHURCH CLIFTON) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 302149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £70.47k £45.89k £27.97k £15.87k £17.34k
Cyfanswm gwariant £134.95k £7.67k £14.31k £47.89k £17.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £40.20k N/A N/A N/A