Dogfen lywodraethu LONG ASHTON (ALL SAINTS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302155

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 4 JANUARY 1912 AND SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 28 MARCH 1949, 18 FEBRUARY 1959, 5 MAY 1967 AND 19 JULY 1991
Gwrthrychau elusennol
25TH BRISTOL (ALL SAINTS, LONG ASHTON) BOY SCOUT GROUP
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ALL SAINTS, LONG ASHTON
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.