ymddiriedolwyr 169 BRISTOL SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Waite | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
PAUL WEBBER | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
JESSICA GALE | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
MATTHEW BARRETT | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
JOANNA GREEN | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
EMMA LOUISE LAIRD | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
CHRISTINE SUSAN JAMES | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Robert Brinn | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Nicky Gregory | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Antony Milward | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Kim Milward | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Daniella James | Ymddiriedolwr | 09 May 1997 |
|
|
||||
Julie Webber | Ymddiriedolwr | 01 January 1997 |
|
|
||||
Adrian Fry | Ymddiriedolwr | 13 February 1995 |
|
|
||||
GRAHAM JOHN COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.