Hanes ariannol 1ST CURDRIDGE AND BOTLEY SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 302222
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £3.85k £2.14k £5.32k £1.10k £1.44k
Cyfanswm gwariant £3.34k £3.44k £2.33k £2.80k £1.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A