15th Chandlers Ford (Allbrook & Otterbourne) Scout Group

Rhif yr elusen: 302231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

See Scout Association web site (www.scouts.org.uk) for full details of Scouting activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £13,174
Cyfanswm gwariant: £17,914

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 292575 ROTARY CLUB OF ITCHEN VALLEY
  • 13 Mawrth 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1191665 CHANDLER'S FORD HELP
  • 29 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • 15TH CHANDLERS FORD SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
  • 15TH EASTLEIGH BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lucy Whittlestone Ymddiriedolwr 19 July 2023
Dim ar gofnod
Peter Roese Ymddiriedolwr 15 July 2023
Dim ar gofnod
Philip Larby Ymddiriedolwr 13 July 2022
Dim ar gofnod
Daniel Nowell Ymddiriedolwr 19 October 2020
Dim ar gofnod
Richard Saunders Ymddiriedolwr 16 May 2019
Dim ar gofnod
Sarah Bembridge Ymddiriedolwr 12 February 2019
Dim ar gofnod
Lesley Moody Ymddiriedolwr 10 November 2018
Dim ar gofnod
Susan Barbara Deeks Ymddiriedolwr 28 November 2017
Dim ar gofnod
Denise Nowell Ymddiriedolwr 05 September 1988
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.02k £25.31k £21.47k £14.31k £13.17k
Cyfanswm gwariant £11.61k £12.34k £18.21k £21.73k £17.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.91k £8.00k £500 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 23 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 07 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 05 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 05 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 07 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Scout Association
Scout Hut
Boyatt Lane
EASTLEIGH
Hampshire
SO50 4LQ
Ffôn:
0044