ymddiriedolwyr 6TH GOSPORT (ROWNER) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew-Thomas Dickens | Cadeirydd | 06 November 2022 |
|
|
||||
JENNA MARIE DYMOTT | Ymddiriedolwr | 16 August 2023 |
|
|
||||
Louise Pounds | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Nigel John Fleetwood | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Amelia Somerset | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
LEE POUNDS | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
LISA MARIE YOUNG | Ymddiriedolwr | 08 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.