Hanes ariannol ROMSEY DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 302287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £80.78k £38.83k £23.26k £51.43k £138.07k
Cyfanswm gwariant £53.38k £37.60k £23.23k £49.91k £135.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £750 £10.16k N/A N/A N/A