Hanes ariannol ROMSEY DIVISION GIRL GUIDES ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 302288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.72k £30.71k £7.80k £10.16k £10.28k
Cyfanswm gwariant £28.17k £16.10k £7.44k £18.45k £14.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.57k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.91k N/A N/A N/A