Hanes ariannol BRAMFIELD VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD

Rhif yr elusen: 302343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.13k £22.19k £16.29k £14.96k £17.38k
Cyfanswm gwariant £20.89k £15.51k £29.48k £13.45k £17.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.00k £20.24k £100 N/A N/A