EASTWICK AND GILSTON VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The hall exists for the benefit of the parish and is available for hire, with carpark at reduced rates for parishioners . It supports local initiatives and provides space for meetings and social activity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,189 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 20 Medi 1963: Cofrestrwyd
- GILSTON AND EASTWICK VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Mary Harvey | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Janine Bryant | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Dr Keith Harvey | Ymddiriedolwr | 10 March 2002 |
|
|
||||
TREVOR BROWN | Ymddiriedolwr | 01 September 1980 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.21k | £13.21k | £27.67k | £8.92k | £30.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.65k | £6.65k | £23.15k | £31.59k | £17.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.88k | N/A | £19.19k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 19 Chwefror 2024 | 110 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 23 Tachwedd 2022 | 22 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | 12 Ionawr 2023 | 72 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 23 Tachwedd 2022 | 387 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 23 Tachwedd 2022 | 752 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 03 OCT 1951
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL.
Maes buddion
PARISHES OF GILSTON AND EASTWICK AND ITS IMMEDIATE VICINTY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Norbrook
Eastwick
HARLOW
Essex
CM20 2QX
- Ffôn:
- Dim gwybodaeth ar gael
- E-bost:
- gevillagehall@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window