Ymddiriedolwyr HUNSDON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302408

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael James Carter | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Susan Jacaranda Carthy | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Clare Ricketts | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
John Felstead | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Kate Ma | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Lynn Barnett | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Julian Maule | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Frank O'Shea | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Michael Newman | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Rev Mark Dunstan | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Malcolm Slater | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|||||
Karen Osterley | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
DIANE DANGELL | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Liz Chapman | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
ANGELA JUNE FELSTEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.