Ymddiriedolwyr VILLAGE HALL TRUST, LITTLE HADHAM
Rhif yr elusen: 302425

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANETTE WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Alice Dain | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Gina Turnstill | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Janine Peart | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Annette Luedtke | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Peter English | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
CAROLYN WESTLAKE | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
JUDITH WHEELER | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||
Joan McKinlay | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Richard Mardell | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Denise Armstrong | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.