ymddiriedolwyr COCKERNHOE MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 302442
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN ADLEM | Cadeirydd | 19 May 2012 |
|
|
||||
Huw Lewis | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Karen Jay | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
Margaret Claridge | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
JAMES WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
JANE DORMAN | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||
Andrew Thomas | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
JAYNE STEPHENS | Ymddiriedolwr | 19 May 2012 |
|
|
||||
ALISON BEASEY | Ymddiriedolwr | 19 May 2012 |
|
|
||||
HELEN FORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HELEN HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.