SARRATT VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hire of Village Hall
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 17 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Haynes | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|||||
Jonatan Holmes | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Jeffrey Baker | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
John Gell | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Jackie Creed | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Michael Groom | Ymddiriedolwr | 06 January 2020 |
|
|
||||
Jennifer Haynes | Ymddiriedolwr | 06 January 2020 |
|
|
||||
Alan Poulton | Ymddiriedolwr | 06 January 2018 |
|
|
||||
VICTORIA FERN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDWARD NORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAWN PITTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN LESLIE PLUMMER BEM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROGER DUDLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LARRY GRIFFITHS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL WARNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE GRIFFITHS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL CHORLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.27k | £59.71k | £23.51k | £65.43k | £65.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.46k | £29.15k | £23.43k | £43.34k | £49.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £30.80k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 15 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 09 Awst 2022 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Awst 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 13 Awst 2021 | 14 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 19 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 19 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 7TH JUNE 1957 AND SECRETARY OF STATE FOR EDUCATION AND SCIENCE SCHEME 18TH NOVEMBER 1964
Gwrthrychau elusennol
A CENTRE FOR THE SOCIAL LIFE OF THE VILLAGE AND ITS VICINITY AND THE ENCOURAGEMENT OF PHYSICAL, SOCIAL AND INTELLECTUAL RECREATION AND ENTERTAINMENT AND OTHERWISE AS MAY BE FOUND EXPEDIENT AND BENEFICIAL TO THE INHABITANTS, WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
VILLAGE OF SARRATT AND ITS VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sarratt Village Hall Management Committee
The Village Hall
The Green
Sarratt
RICKMANSWORTH
Hertford
- Ffôn:
- 01923263123
- E-bost:
- colin.plummer@btinternet.com
- Gwefan:
-
sarrattvillagehall.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window