ymddiriedolwyr HERTFORDSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 302606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL SHURETY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ian Tycer | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Anthony Hankin | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Christopher Searle | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|||||
Kayleigh Malone | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Ian Grahame | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Richard Anthony Watson | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
CLAIRE STEVENS | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|||||
Ashley Cordell | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
NICHOLAS HOWARD NIEDER | Ymddiriedolwr | 23 June 2018 |
|
|
||||
Daniel Robert Nathan | Ymddiriedolwr | 17 May 2018 |
|
|
||||
Nigel Reed | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||
FRANK WILLIAM MONNINGTON FCA | Ymddiriedolwr | 23 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.