ymddiriedolwyr 1ST BISHOPS STORTFORD AND HOCKERILL SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Edward Carter | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Edward William Perkins | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
Robert Westcott | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Diana Fatkullina | Ymddiriedolwr | 06 March 2019 |
|
|
||||
Kate Richardson | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
||||
SIMON CARTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.