ymddiriedolwyr ABBOTSLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Follenfant | Cadeirydd | 04 June 2020 |
|
|
||||
Elaine Craven | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Julie May | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Heidi Cutter | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Mark Cooper | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Kim Hart | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Claire Martin | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Nicholas Martin | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Daniel Martin Ashby | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
James Norris | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||
Stephen Scott | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Philip Soar | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Alan Peter Geach | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|
||||
Carolyn Ruth Norris | Ymddiriedolwr | 19 April 2016 |
|
|||||
Judith Elaine Scott | Ymddiriedolwr | 31 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.