ymddiriedolwyr THE BUCKDEN RECREATION GROUND AND VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 302629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cynthia Alers | Cadeirydd | 05 June 2018 |
|
|||||
Ce Walker | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Mark Freeman | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|||||
Catherine Beldam | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|||||
Matthew Richard Beldam | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Matthew Squire | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|||||
Michael Lander | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|||||
Hamish Vaughan Masson | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||
TREVOR MEWS | Ymddiriedolwr | 03 January 2012 |
|
|||||
ANTHONY COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEVIN J LOAKES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.