ymddiriedolwyr BYTHORN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil EDWARDS | Cadeirydd | 26 November 2018 |
|
|
||||
Robert Michael Widd | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Katherine PUNCHARD | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Marc Tondeur | Ymddiriedolwr | 03 August 2021 |
|
|
||||
IAN CHURCHER | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
DANIEL HICKEY | Ymddiriedolwr | 23 July 2013 |
|
|
||||
CHRISTOPHER WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW DODSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA CROKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Anne Margaret Lambert | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR L GRUNDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR STEVE JENNINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.