Ymddiriedolwyr THE OFFORDS RECREATION HUT, LOCALLY KNOWN AS OFFORD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302653
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS KATHY MILLWARD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Louise Burmeister | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Scott | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
Louise Byam-Cook | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Patrick Ruddy | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Steve Iddon | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Rebecca Davis-Marsh | Ymddiriedolwr | 19 January 2021 |
|
|
||||
Rod Arnold | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Sarah Cutworth | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
HELEN ELLIS | Ymddiriedolwr | 25 November 2014 |
|
|
||||
Jenny Murby | Ymddiriedolwr | 17 December 2013 |
|
|
||||
ANGELA SIMPSON | Ymddiriedolwr | 21 December 2011 |
|
|
||||
HELEN JUDITH BOSWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN KIRBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.