Ymddiriedolwyr OLD WESTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302654

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Pearson | Cadeirydd | 07 March 2019 |
|
|
||||
Charles Leitch | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Magda Patrick | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Charles Hallam | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Joseph Jackson | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Paul Patrick | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Kizzy Hazelwood | Ymddiriedolwr | 03 August 2020 |
|
|
||||
Matthew Stenson | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Rebecca Aston | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
Felicity Brennan | Ymddiriedolwr | 30 May 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.