Hanes ariannol Aldington Village Hall

Rhif yr elusen: 302670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.37k £24.01k £24.76k £22.63k £26.10k
Cyfanswm gwariant £12.99k £15.62k £20.11k £17.47k £24.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £22.00k £10.67k N/A N/A