Hanes ariannol VILLAGE HALL BARMING
Rhif yr elusen: 302677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.52k | £9.29k | £15.49k | £13.57k | £12.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.75k | £7.91k | £6.03k | £14.51k | £10.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £350 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.