ymddiriedolwyr BEARSTED AND THURNHAM KING GEORGE V MEMORIAL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNE WILKINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sarah Elvy | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Chris Waters | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Ian Gutteridge | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
MICHAEL STARK | Ymddiriedolwr | 31 July 2012 |
|
|
||||
SANDRA KNATCHBULL | Ymddiriedolwr | 01 July 2012 |
|
|
||||
John Evans | Ymddiriedolwr | 20 March 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.