Hanes ariannol BILSINGTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 302685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.36k £18.19k £5.17k £7.65k £14.85k
Cyfanswm gwariant £15.21k £14.19k £8.04k £7.43k £15.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.90k N/A N/A N/A