Ymddiriedolwyr THE PRINCE OF WALES YOUTH CLUB
Rhif yr elusen: 302701

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN LINGHAM | Cadeirydd |
|
|
|||||
Samantha Myring | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Alan Mepstead | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Darren John Ellis | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Bryony Wicks-Starling | Ymddiriedolwr | 16 December 2019 |
|
|
||||
Richard Kemball-Cook | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
Riki Samuel | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|
||||
Susan Starling | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|
||||
KEVIN WOOD | Ymddiriedolwr | 20 January 2012 |
|
|
||||
JACQUELINE JACKSON-COX | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.