Ymddiriedolwyr CHIDDINGSTONE CAUSEWAY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302713

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROWLAND JOHN POCOCK | Cadeirydd |
|
|
|||||
JOHN BALDOCK | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Elaine Ewer | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||
Barbara Foster | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
Margaret Barnden | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
||||
WENDY HOLLANDS | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
||||
SUE KIBBLEWHITE | Ymddiriedolwr | 03 April 2013 |
|
|
||||
DENNIS RAYMOND WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRYAN HOLLANDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUE HEWLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.