Hanes ariannol FAIRSEAT VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 302740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.74k £26.09k £10.84k £7.22k £6.45k
Cyfanswm gwariant £3.42k £10.04k £8.54k £5.42k £3.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.38k £9.80k N/A N/A