Hanes ariannol KINGSNORTH VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 302778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £19.56k £12.95k £11.70k £15.66k £26.81k
Cyfanswm gwariant £17.34k £18.36k £17.85k £19.37k £25.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A £1.00k £4.00k