TRUST PROPERTY IN CONNECTION WITH LYDD YOUTH SET

Rhif yr elusen: 302790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Pool,Music,Basketball,football,handicrafts,arts and crafts. Trips,ice skating,swimming,gocarting. Sexual health education,drug awareness.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 14 June 2024

Cyfanswm incwm: £15,668
Cyfanswm gwariant: £15,055

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Awst 1970: Cofrestrwyd
  • 09 Rhagfyr 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 12 Mawrth 2016: Re-registered
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • LYDD YOUTH CLUB (Enw blaenorol)
  • THE LYDD YOUTH SET (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nicole Faulkner-Bechelli Cadeirydd 06 June 2024
LYDD YOUTH SET
Derbyniwyd: Ar amser
Craig Bechelli Ymddiriedolwr 06 June 2024
LYDD YOUTH SET
Derbyniwyd: Ar amser
Michelle Redshaw Ymddiriedolwr 06 June 2024
LYDD YOUTH SET
Derbyniwyd: Ar amser
Derek Ellis Ymddiriedolwr 06 June 2024
LYDD YOUTH SET
Derbyniwyd: Ar amser
Darren Clark Ymddiriedolwr 06 June 2024
LYDD YOUTH SET
Derbyniwyd: Ar amser
Dave Usher Ymddiriedolwr 06 June 2024
LYDD YOUTH SET
Derbyniwyd: Ar amser
Sandra Ellis Ymddiriedolwr 06 June 2024
LYDD YOUTH SET
Derbyniwyd: Ar amser
JOINING HANDS JOINING HEARTS
Derbyniwyd: Ar amser
Nicola Baldwin Ymddiriedolwr 06 June 2024
LYDD YOUTH SET
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Rose Clifton Ymddiriedolwr
LYDD YOUTH SET
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 13/06/2021 13/06/2022 13/06/2023 13/06/2024 14/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.82k £2.94k £9.74k £15.67k £15.67k
Cyfanswm gwariant £5.11k £10.86k £8.16k £15.06k £15.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 14 Mehefin 2024 13 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 14 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 13 Mehefin 2024 26 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 13 Mehefin 2023 20 Mehefin 2024 68 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 13 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 13 Mehefin 2022 05 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 13 Mehefin 2021 19 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mehefin 2021 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The old Granary
Manor Road
Lydd
Romney Marsh
Kent
TN29 9HT
Ffôn:
07450378917
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael