ymddiriedolwyr Otford Village Memorial Hall
Rhif yr elusen: 302815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL JOHN FENWICK CARTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
NICHOLAS JOHN BOWER | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Susan Mary Stephenson | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Dennis William Glasspool | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Margaret Katherine Nicholson | Ymddiriedolwr | 17 June 2015 |
|
|
||||
MRS ROS WARD | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
||||
MRS PAT GODDARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEREK WILLIAM BUCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.