ymddiriedolwyr HAYES VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302956
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisa Marie Farley | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Helen Bell Lightoller | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Sarah Pereira | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Jennifer Ann Miah | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Pamela Joyce Anderson | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Mary Whytock | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
OLIVER DEREK PEREIRA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.