WEST THORNTON COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 302991
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1043 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Education/Training Religious activities Sport/recreation

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020

Cyfanswm incwm: £54,205
Cyfanswm gwariant: £51,350

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Croydon
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Medi 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • W T C A (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHRIS CAWTE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
COLVIN TROTMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020
Cyfanswm Incwm Gros £45.78k £47.07k £52.44k £56.64k £54.21k
Cyfanswm gwariant £49.69k £46.17k £51.71k £53.65k £51.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.00k £15.00k N/A £15.00k £25.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 678 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 678 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1043 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1043 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 01 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 01 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 29 Tachwedd 2020 152 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 29 Tachwedd 2020 152 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 NORTHWOOD AVENUE
PURLEY
CR8 2EP
Ffôn:
02086606252