Ymddiriedolwyr PETTS WOOD WAR MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 303032
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Stotesbury Cadeirydd 08 June 2018
Dim ar gofnod
Susan Margaret Radford Ymddiriedolwr 07 February 2023
Dim ar gofnod
Bernard Colenbrander Ymddiriedolwr 27 September 2022
Dim ar gofnod
Christopher David Jones Ymddiriedolwr 11 January 2022
Dim ar gofnod
Lina Karim Patel Ymddiriedolwr 22 September 2021
Dim ar gofnod
Mike Ricketts Ymddiriedolwr 16 February 2016
Dim ar gofnod